0230 | 20.11.2009 | Рязанов Александр Владимирович | приостановлено право осуществления оценочной деятельности | Санкт-Петербург | Общество с ограниченной ответственностью "ПЕТЕРБУРГСКАЯ ОЦЕНОЧНАЯ КОМПАНИЯ" |
0231 | 20.11.2009 | Савин Александр Николаевич | действующий | Санкт-Петербург | Общество с ограниченной ответственностью "ПЕТЕРБУРГСКАЯ ОЦЕНОЧНАЯ КОМПАНИЯ" |
0595 | 22.06.2015 | Кулакова Екатерина Федоровна | членство прекращено | Санкт-Петербург | Общество с ограниченной ответственностью "ПЕТЕРБУРГСКАЯ ОЦЕНОЧНАЯ КОМПАНИЯ" |
0740 | 09.09.2021 | Голубева Татьяна Михайловна | членство прекращено | Санкт-Петербург | Общество с ограниченной ответственностью "ПЕТЕРБУРГСКАЯ ОЦЕНОЧНАЯ КОМПАНИЯ" |
0779 | 24.08.2023 | Иванова Елена Андреевна | действующий | Санкт-Петербург | Общество с ограниченной ответственностью "ПЕТЕРБУРГСКАЯ ОЦЕНОЧНАЯ КОМПАНИЯ" |
0780 | 24.08.2023 | Кулева Елизавета Витальевна | действующий | Санкт-Петербург | Общество с ограниченной ответственностью "ПЕТЕРБУРГСКАЯ ОЦЕНОЧНАЯ КОМПАНИЯ" |
0314 | 21.11.2009 | Ильичева Ирма Юрьевна | членство прекращено | Ленинградская область | Общество с ограниченной ответственностью "ПЕТЕРБУРГСКАЯ ОЦЕНОЧНАЯ КОМПАНИЯ" |
0443 | 15.07.2011 | Алфимова Ольга Валерьевна | действующий | Санкт-Петербург | Общество с ограниченной ответственностью "ПЕТЕРБУРГСКАЯ ОЦЕНОЧНАЯ КОМПАНИЯ" |
0553 | 22.04.2014 | Шешлянников Антон Николаевич | членство прекращено | Удмуртская Республика | Общество с ограниченной ответственностью "ПЕРСПЕКТИВА" |
0402 | 21.10.2010 | Куликов Корней Николаевич | действующий | Республика Коми | Общество с ограниченной ответственностью "Оценочно-Риэлторский Дом" |
0403 | 21.10.2010 | Топоркова Анна Владимировна | исключен | Республика Коми | Общество с ограниченной ответственностью "Оценочно-Риэлторский Дом" |
0405 | 12.11.2010 | Моторина Наталья Владимировна | членство прекращено | Республика Коми | Общество с ограниченной ответственностью "Оценочно-Риэлторский Дом" |
0465 | 08.12.2011 | Батюсь Алёна Дмитриевна | членство прекращено | Республика Коми | Общество с ограниченной ответственностью "Оценочно-Риэлторский Дом" |
0165 | 20.11.2009 | Миронов Дмитрий Сергеевич | членство прекращено | Санкт-Петербург | Общество с ограниченной ответственностью "Оценочная фирма "Проект-Оценка" |
0104 | 20.11.2009 | Идрисова Алина Сергеевна | членство прекращено | Санкт-Петербург | Общество с ограниченной ответственностью "Оценочная компания "Бизнес-Консалт" |
0122 | 20.11.2009 | Коваленко Елена Романовна | действующий | Санкт-Петербург | Общество с ограниченной ответственностью "ОЦЕНКА-СЕРВИС" |
0124 | 20.11.2009 | Коваленко Юрий Григорьевич | действующий | Санкт-Петербург | Общество с ограниченной ответственностью "ОЦЕНКА-СЕРВИС" |
0339 | 30.12.2009 | Тараненко Лариса Семеновна | членство прекращено | Санкт-Петербург | Общество с ограниченной ответственностью "Оценка-Оптима" |
0616 | 24.11.2015 | Дмитриев Олег Иванович | исключен | Псковская область | Общество с ограниченной ответственностью "Оценка плюс" |
0312 | 20.11.2009 | Якубенко Мария Семеновна | членство прекращено | Санкт-Петербург | Общество с ограниченной ответственностью "Оценка плюс" |
0214 | 20.11.2009 | Провоторов Артем Валерьевич | членство прекращено | Москва | Акционерное общество "НЭО Центр" |
0136 | 20.11.2009 | Краснослободцева Екатерина Анатольевна | членство прекращено | Пензенская область | Акционерное общество "НЭО Центр" |
0142 | 20.11.2009 | Кузьмин Сергей Александрович | членство прекращено | Республика Татарстан | Акционерное общество "НЭО Центр" |
0043 | 20.11.2009 | Варламова Елена Анатольевна | членство прекращено | Москва | Акционерное общество "НЭО Центр" |
0207 | 20.11.2009 | Погорелов Эдуард Владимирович | членство прекращено | Санкт-Петербург | Акционерное общество "НЭО Центр" |